序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任换民 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 杨雷 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任换民
|
|
2 |
庄铁鹰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 经营范围变更 |
五金电料、建材、化工产品(危险化学品及监控化学品除外);信息咨询(需专项审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
五金电料、建材、化工产品(危险化学品、监控化学品集易燃易爆品除外)的销售;信息咨询(需专项审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-08-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-01章程修正案备案
|
3 | 2019-08-01 | 经营期限 |
2008年6月12日 至 2018年6月11日
|
2008年6月12日 至 2058年6月11日
|
4 | 2015-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于雷 [退出]
|
任换民 [新增]
|
5 | 2015-02-03 | 经理备案 |
于雷 [退出]
|
任换民 [新增]
|
6 | 2015-02-03 | 投资人(股权)变更 |
庞世栋; [退出]于雷; [退出]杨雷;庄铁鹰; [退出]
|
杨雷;任换民; [新增]
|
7 | 2015-02-03 | 董事备案 |
于雷 [退出]
|
任换民 [新增]
|
8 | 2015-02-03 | 法定代表人变更 |
于雷
|
任换民
|
9 | 2013-07-29 | 其他事项备案 |
煤炭的销售(经营至2013年7月1日);五金电料、建材、化工产品(危险化学品及监控化学品除外);信息咨询(需专项审批的除外)。
|
五金电料、建材、化工产品(危险化学品及监控化学品除外);信息咨询(需专项审批的除外)。
|
10 | 2013-07-29 | 其他事项备案 |
煤炭的销售(经营至2013年7月1日)。
|
|