序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王震 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾光
|
|
2 |
刘楠楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
王震
|
顾光
|
2 | 2018-11-29 | 章程备案 |
无
|
2018-11-26新章程
|
3 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王震 [退出]
|
顾光 [新增]
|
4 | 2018-07-17 | 章程备案 |
无
|
2018-06-20新章程
|
5 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张江涛 [退出]
|
刘楠楠 [新增]
|
6 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘良鹏 [退出]
|
王震 [新增]
|
7 | 2018-07-17 | 投资人(股权)变更 |
刘良鹏 出资 150万人民币; [退出]张江涛 出资 150万人民币; [退出]
|
王震 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2018-07-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
刘良鹏
|
王震
|
10 | 2018-07-17 | 财务负责人 |
赵盼 ***
|
刘龙飞 ***
|