序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴杰 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 张玉军 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 米坤峰 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴杰
|
|
2 |
米坤峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
米坤峰
|
米坤峰
|
2 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴杰
|
3 | 2017-10-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年10月24日 至 2017年10月23日
|
2007年10月24日 至 2057年10月23日
|
4 | 2017-10-18 | 经理备案 |
|
吴杰 [新增]
|
5 | 2017-10-18 | 监事备案 |
米坤峰
|
米坤峰
|
6 | 2017-10-18 | 董事备案 |
张玉军 [退出]吴杰
|
吴杰
|