序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高鹏 | 80% | 40万人民币 |
2 | 闫树梅 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高鹏
|
|
2 |
闫树梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-03 | 经营期限 |
2008年4月23日 至 2018年4月22日
|
2008年4月23日 至 长期
|
2 | 2013-03-26 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,赵俊玲,10.0,***,刘刚,40.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,高鹏,40.0( + 300% ),***,闫树梅,10.0
|
3 | 2013-03-26 | 法定代表人变更 |
刘刚
|
高鹏
|
4 | 2011-01-05 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,赵晓燕,25.0,***,刘刚,25.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,刘刚,40.0( + 60% ),***,赵俊玲,10.0
|
5 | 2010-05-14 | 其他事项备案 |
副本丢失
|
补证
|