序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨静 | 52% | 156.0万人民币 |
2 | 陈立 | 28% | 84.0万人民币 |
3 | 李鹏 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李恒
|
|
2 |
李鹏
|
|
3 |
杨静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-10 | 财务负责人 |
|
王梦然
|
2 | 2017-11-10 | 法定代表人变更 |
|
李恒
|
3 | 2017-11-10 | 联络员备案 |
|
李恒 备案手机:*****
|
4 | 2014-08-04 | 章程修正案备案 |
|
; 2014-08-01经营范围
|
5 | 2014-08-04 | 经营范围变更 |
|
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);未经加工的初级农产品的销售;粮食收购(有效期至2016年6月5日);批****兼零售预包装食品、散装食品(有效期至2017年3月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-07-16 | 章程修正案备案 |
|
; 2014-07-15修正案
|
7 | 2014-07-16 | 经营范围变更 |
|
农产品销售(以上不含需前置许可项目);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);粮食收购(有效期至2016年6月5日)。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|
8 | 2013-12-23 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈立,84.0( - 36.36364% ),***,杨静,156.0,***,李鹏,60.0
|
9 | 2011-03-24 | 投资人(股权)变更 |
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈立,84.0,***,高书建,84.0,***,李鹏,132.0
|
10 | 2011-03-24 | 其他事项备案 |
|
农产品销售(以上不含需前置许可项目),批****兼零售预包装食品、散装食品(有效期至2013年12月27日);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)
|