序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李超 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 牛洁 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛洁
|
|
2 |
程鹏举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 章程备案 |
无
|
2021-08-19新章程
|
2 | 2021-08-23 | 联络员备案 |
李超 *** 备案手机:***
|
牛洁 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李超 [退出]
|
牛洁 [新增]
|
4 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
李超
|
牛洁
|
5 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛洁 [退出]
|
程鹏举 [新增]
|
6 | 2018-09-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-03章程修正案
|
7 | 2018-09-04 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区跃进路111号3号办公楼二楼201室
|
河北省石家庄市长安区跃进路163号卓达明郡底商4-102
|