序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康海建 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李瑞章 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞章
|
|
2 |
康海建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 联络员备案 |
崔跃峰 *** 备案手机:***
|
康海建 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-12 | 章程备案 |
无
|
2021-08-09启用新章程。
|
3 | 2021-08-12 | 财务负责人 |
沈建龙 ***
|
李瑞章 ***
|
4 | 2021-08-12 | 投资人(股权)变更 |
崔跃峰 出资 300万人民币; [退出]李瑞章 出资 200万人民币;
|
康海建 出资 300万人民币; [新增]李瑞章 出资 200万人民币;
|
5 | 2021-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔跃峰 [退出]
|
康海建 [新增]
|
6 | 2020-10-28 | 投资人(股权)变更 |
崔跃峰 出资 300万人民币;张志文 出资 200万人民币; [退出]
|
崔跃峰 出资 300万人民币;李瑞章 出资 200万人民币; [新增]
|
7 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志文 [退出]
|
李瑞章 [新增]
|
8 | 2020-10-28 | 法定代表人变更 |
张志文
|
李瑞章
|
9 | 2020-10-28 | 章程备案 |
无
|
2020-10-26废止旧章程,启用新章程。
|
10 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
崔跃峰
|
张志文
|