序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康春辉 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康春辉
|
|
2 |
张志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 投资人(股权)变更 |
孙彦龙 出资 200万人民币; [退出]
|
康春辉 出资 200万人民币; [新增]
|
2 | 2022-06-24 | 法定代表人变更 |
孙彦龙
|
康春辉
|
3 | 2022-06-24 | 财务负责人 |
孙叙 ***
|
张艳格 ***
|
4 | 2022-06-24 | 联络员备案 |
孙彦龙 *** 备案手机:***
|
康春辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙彦龙 [退出]
|
康春辉 [新增]
|
6 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙毅 [退出]
|
张志 [新增]
|
7 | 2020-09-16 | 投资人(股权)变更 |
孙彦龙 出资 10万人民币;
|
孙彦龙 出资 200( + 1900% )万人民币;
|
8 | 2020-09-16 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
200.000000万人民币( + 1900% )
|
9 | 2020-08-05 | 地址变更 |
河北省石家庄市行唐县安香乡东留营村东
|
河北省石家庄市行唐县龙州镇郜河路60号
|
10 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-07-31第一章第二条公司住所变更为河北省石家庄市行唐县郜河路60号
|