序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘丽萍 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 王秋荣 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 李津庆 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘丽萍
|
|
2 |
王秋荣
|
|
3 |
李津庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-06新章程
|
2 | 2019-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-14章程修正案
|
3 | 2019-08-14 | 经营期限 |
1999年8月17日 至 2019年8月16日
|
1999年8月17日 至 长期
|