序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 负责人变更 |
杨英军 [退出]
|
赵茹霄 [新增]
|
2 | 2020-11-11 | 负责人变更 |
康柳 [退出]
|
杨英军 [新增]
|
3 | 2020-11-11 | 联络员备案 |
贾欣 *** 备案手机:***
|
杨英军 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-01-02 | 联络员备案 |
备案手机:
|
贾欣 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-01-02 | 财务负责人 |
|
贾欣 ***
|
6 | 2018-01-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003年3月12日 至 2017年12月31日
|
2003年3月12日 至 长期
|