序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒赫控股集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏乐平
|
|
2 |
陈强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋杰 [退出]
|
苏乐平 [新增]
|
2 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周燕 [退出]
|
陈强 [新增]
|
3 | 2022-06-13 | 法定代表人变更 |
蒋杰
|
苏乐平
|
4 | 2014-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-08-28修正案
|
5 | 2014-09-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
恒赫控股集团有限公司;
|
恒赫控股集团有限公司;
|
6 | 2014-09-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2014-09-09 | 投资人(股权)变更 |
恒赫控股集团有限公司;
|
恒赫控股集团有限公司;
|
8 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周燕
|
周燕
|
9 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蒋杰
|
10 | 2014-04-29 | 监事备案 |
周燕
|
周燕
|