序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔建欣 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 崔雪雷 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔建欣
|
|
2 |
崔雪雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祁伟 [退出]
|
崔建欣 [新增]
|
2 | 2020-12-21 | 投资人(股权)变更 |
崔建欣 出资 240万人民币;祁伟 出资 60万人民币; [退出]
|
崔建欣 出资 240万人民币;崔雪雷 出资 60万人民币; [新增]
|
3 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15修改第四章第五条股东姓名、出资额
|
4 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔建欣
|
崔建欣
|
5 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李璐 [退出]
|
崔雪雷 [新增]
|
6 | 2019-04-12 | 章程备案 |
无
|
2019-04-12出资时间备案为:2038-08-25
|
7 | 2018-06-04 | 经营范围变更 |
企业管理咨询、商务信息咨询(证劵、金融、期货、教育咨询除外)、市场营销策划、公关策划、会议会展服务、礼仪服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
企业管理咨询、商务信息咨询(证劵、金融、期货、教育咨询除外)、市场营销策划、文化艺术交流策划、会议会展服务、礼仪服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
8 | 2018-06-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-04经营范围
|