序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宁波 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宁波
|
|
2 |
夏岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-11 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔坛国际商贸城六号写字楼1403室
|
河北省石家庄市新华区西三庄大街256号格澜商务1205室
|
2 | 2019-09-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-11章程修正案 第一章第二条
|
3 | 2019-08-21 | 投资人(股权)变更 |
马云龙 出资 300万人民币; [退出]
|
刘宁波 出资 300万人民币; [新增]
|
4 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马云龙 [退出]
|
刘宁波 [新增]
|
5 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
马云龙
|
刘宁波
|
6 | 2019-07-24 | 投资人(股权)变更 |
杜航宇 出资 300万人民币; [退出]
|
马云龙 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2019-07-24 | 联络员备案 |
杜航宇 *** 备案手机:***
|
马云龙 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜航宇 [退出]
|
马云龙 [新增]
|
9 | 2019-07-24 | 法定代表人变更 |
杜航宇
|
马云龙
|
10 | 2018-11-16 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区农科路省农科院底商12号
|
河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号塔坛国际商贸城六号写字楼1403室
|