序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马树存 | 51% | 153.0万人民币 |
2 | 马占伟 | 49% | 147.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马树存
|
|
2 |
马占伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵永哲 [退出]
|
马占伟 [新增]
|
2 | 2020-10-16 | 法定代表人变更 |
郭景召
|
马树存
|
3 | 2020-10-16 | 投资人(股权)变更 |
郭景召 出资 153万人民币; [退出]赵永哲 出资 147万人民币; [退出]
|
马树存 出资 153.000000万人民币; [新增]马占伟 出资 147.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-10-16 | 联络员备案 |
郭景召 *** 备案手机:***
|
马树存 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭景召 [退出]
|
马树存 [新增]
|
6 | 2019-01-15 | 经营范围变更 |
建筑劳务分包(国内劳务派遣除外);企业管理咨询;企业形象策划;企业营销策划;会议服务;人力资源服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务分包;企业管理咨询;企业形象策划;企业营销策划;会议服务;人力资源服务(凭许可证经营);劳务派遣(有限期2019年01月09日至2022年01月08日)。(部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-12-26 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区中山东路567号嘉和广场2号楼906室
|
河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场A座411室
|