序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘智林 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 王亮 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王亮
|
|
2 |
刘智林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 法定代表人变更 |
刘智林
|
王亮
|
2 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘智林 [退出]
|
王亮 [新增]
|
3 | 2022-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王亮 [退出]
|
刘智林 [新增]
|
4 | 2021-04-11 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下底商A102号
|
河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下16-1-202室
|
5 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔利国 [退出]
|
王亮 [新增]
|
6 | 2020-11-06 | 投资人(股权)变更 |
崔利国 出资 1万人民币; [退出]刘智林 出资 49万人民币;
|
王亮 出资 5万人民币; [新增]刘智林 出资 45( - 8.16327% )万人民币;
|
7 | 2018-03-29 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区友谊南大街165号邑城苑1-2-1803室
|
河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下底商A102号
|