序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵伟娜 | 90% | 270.0万人民币 |
2 | 崔勇 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵培业
|
|
2 |
刘辛威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵伟娜 [退出]
|
赵培业 [新增]
|
2 | 2021-04-08 | 法定代表人变更 |
赵伟娜
|
赵培业
|
3 | 2019-06-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-06-26 | 投资人(股权)变更 |
赵伟娜 出资 300万人民币;
|
赵伟娜 出资 270( - 10% )万人民币;崔勇 出资 30万人民币; [新增]
|
5 | 2019-06-26 | 章程备案 |
无
|
2019-06-20新章程
|
6 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟凡涛 [退出]
|
刘辛威 [新增]
|
7 | 2018-05-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敬威 [退出]
|
孟凡涛 [新增]
|
8 | 2018-05-03 | 投资人(股权)变更 |
赵伟娜 出资 150万人民币;刘敬威 出资 150万人民币; [退出]
|
赵伟娜 出资 300( + 100% )万人民币;
|
9 | 2018-05-03 | 章程备案 |
无
|
2018-04-27新章程
|
10 | 2018-05-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|