序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜丽琴 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜丽琴
|
|
2 |
许建生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 章程备案 |
无
|
2022-04-13新章程
|
2 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡树华 [退出]
|
姜丽琴 [新增]
|
3 | 2022-04-20 | 法定代表人变更 |
胡树华
|
姜丽琴
|
4 | 2022-04-20 | 投资人(股权)变更 |
胡树华 出资 500万人民币; [退出]
|
姜丽琴 出资 500万人民币; [新增]
|
5 | 2020-06-02 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区体育南大街265号怀特陶瓷城502A号
|
河北省石家庄市长安区胜利北街151号冀兴大厦B座401室
|
6 | 2020-06-02 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2019-10-29 | 地址变更 |
石家庄高新区珠峰大街218号58-114
|
河北省石家庄市裕华区体育南大街265号怀特陶瓷城502A号
|