序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树亭 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔俊莉
|
|
2 |
王玮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 投资人(股权)变更 |
乔俊莉 出资 400万人民币; [退出]
|
李树亭 出资 400万人民币; [新增]
|
2 | 2022-06-01 | 投资人(股权)变更 |
李树亭 出资 400万人民币; [退出]
|
乔俊莉 出资 400万人民币; [新增]
|
3 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雨琪 [退出]
|
乔俊莉 [新增]
|
4 | 2022-06-01 | 法定代表人变更 |
张雨琪
|
乔俊莉
|
5 | 2021-09-24 | 经营范围变更 |
医疗器械的研****、销售(凭许可证经营),消杀用品(剧毒除外)、计算机及辅助设备的销售,医疗设备维修,家用电器的销售、维修;电子产品及配件、电动工具、机电设备、办公设备、一般劳保用品、服装鞋帽、玻璃制品、实验室设备、化工产品(危险化学品和需专项审批的除外)、健身器材的批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
医疗器械的研****、销售(凭许可证经营),消杀用品(剧毒除外)、计算机及辅助设备的销售,医疗设备维修,家用电器的销售、维修;电子产品及配件、眼镜及配件、电动工具、机电设备、办公设备、一般劳保用品、服装鞋帽、玻璃制品、实验室设备、化工产品(危险化学品和需专项审批的除外)、健身器材的批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李树亭 [退出]
|
王玮 [新增]
|
7 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国钧 [退出]
|
李树亭 [新增]
|
8 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨树霞 [退出]
|
张雨琪 [新增]
|
9 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
杨树霞 出资 240万人民币; [退出]张国钧 出资 160万人民币; [退出]
|
李树亭 出资 400万人民币; [新增]
|
10 | 2019-12-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|