序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦伟东 | 100% | 240.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦伟东
|
|
2 |
陈伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 章程备案 |
无
|
2022-06-27法定代表人、股东
|
2 | 2022-07-01 | 法定代表人变更 |
张玉红
|
焦伟东
|
3 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玉红 [退出]
|
焦伟东 [新增]
|
4 | 2022-07-01 | 投资人(股权)变更 |
张玉红 出资 240万人民币; [退出]
|
焦伟东 出资 240万人民币; [新增]
|
5 | 2016-10-24 | 章程备案 |
无
|
2016-10-20注册资本
|
6 | 2016-10-24 | 股东(****起人)认缴出资额 |
张玉红 出资 80万人民币;
|
张玉红 出资 240万人民币;
|
7 | 2016-10-24 | 注册资本(金)变更 |
80万人民币
|
240.0000万人民币( + 200% )
|
8 | 2015-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宝茹 [退出]
|
张伟 [新增]
|
9 | 2015-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甄贺轻 [退出]
|
张玉红 [新增]
|
10 | 2015-07-10 | 监事备案 |
张宝茹 [退出]
|
张伟 [新增]
|