序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许建英 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 韩雷 | 45% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许建英
|
|
2 |
韩雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 财务负责人 |
韩雷 ***
|
许建英 ***
|
2 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许建英 [退出]
|
韩雷 [新增]
|
3 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
2021-10-14法定代表人、股东、住所变更。
|
4 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟盼 [退出]
|
许建英 [新增]
|
5 | 2021-10-19 | 联络员备案 |
孟盼 *** 备案手机:***
|
许建英 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-10-19 | 投资人(股权)变更 |
韩雷 出资 450万人民币;孟盼 出资 550万人民币; [退出]
|
许建英 出资 550万人民币; [新增]韩雷 出资 450万人民币;
|
7 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
孟盼
|
许建英
|
8 | 2021-10-19 | 地址变更 |
石家庄高新区信工路18号副1号专家公寓6-2-1502
|
石家庄高新区珠江大道88号长九中心B区16-1-501
|
9 | 2021-08-10 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区槐北路430号星月湖小区9-2-1102
|
石家庄高新区信工路18号副1号专家公寓6-2-1502
|
10 | 2021-08-10 | 章程备案 |
无
|
2021-08-09住所变更。
|