序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 边亚琴 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 邓海平 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓海平
|
|
2 |
王静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 其他事项备案 |
边亚琴 出资 300万人民币;邓海平 出资 700万人民币;
|
边亚琴 出资 700万人民币;邓海平 出资 300万人民币;
|
2 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋金忠 [退出]
|
王静 [新增]
|
3 | 2022-02-22 | 投资人(股权)变更 |
边亚琴 出资 300万人民币;宋金忠 出资 230万人民币; [退出]邓海平 出资 470万人民币;
|
边亚琴 出资 300万人民币;邓海平 出资 700( + 48.93617% )万人民币;
|
4 | 2022-02-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
边亚琴;宋金忠; [退出]邓海平;
|
边亚琴;邓海平;
|
5 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
边亚琴
|
邓海平
|
6 | 2021-05-14 | 财务负责人 |
邓海平 ***
|
边亚琴 ***
|
7 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边亚琴 [退出]
|
邓海平 [新增]
|
8 | 2021-05-14 | 投资人(股权)变更 |
边亚琴 出资 770万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;
|
边亚琴 出资 300( - 61.03896% )万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;邓海平 出资 470万人民币; [新增]
|
9 | 2020-09-07 | 投资人(股权)变更 |
边亚琴 出资 300万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;陈艳哲 出资 470万人民币; [退出]
|
边亚琴 出资 770( + 156.66667% )万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;
|
10 | 2020-06-29 | 其他事项备案 |
边亚琴 出资 100万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;陈艳哲 出资 670万人民币;
|
边亚琴 出资 300万人民币;宋金忠 出资 230万人民币;陈艳哲 出资 470万人民币;
|