序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李佳钰 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李佳钰
|
|
2 |
李海巧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
李海江
|
李佳钰
|
2 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海江 [退出]
|
李佳钰 [新增]
|
3 | 2018-11-01 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区方村镇东京北村工农路45号
|
河北省石家庄市裕华区建华南大街方兴大厦1001室
|
4 | 2018-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李佳钰 [退出]
|
李海江 [新增]
|
5 | 2018-08-26 | 法定代表人变更 |
李佳钰
|
李海江
|
6 | 2018-08-26 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区建华南大街方兴大厦1001室
|
河北省石家庄市裕华区方村镇东京北村工农路45号
|
7 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文娟 [退出]
|
李佳钰 [新增]
|
8 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海峰 [退出]
|
李海巧 [新增]
|
9 | 2016-07-29 | 住所变更 |
河北省石家庄市裕华区槐北路175号
|
河北省石家庄市裕华区建华南大街方兴大厦1001室
|
10 | 2016-07-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|