序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁国祥 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 翟剑 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁国祥
|
|
2 |
翟剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-19注册资本变更。
|
2 | 2021-03-23 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
2000.000000万人民币( + 566.66667% )
|
3 | 2021-03-23 | 投资人(股权)变更 |
梁国祥 出资 270万人民币;翟剑 出资 30万人民币;
|
梁国祥 出资 1800( + 566.66667% )万人民币;翟剑 出资 200( + 566.66667% )万人民币;
|
4 | 2019-09-23 | 投资人(股权)变更 |
孙树莲 出资 270万人民币; [退出]张广聚 出资 30万人民币; [退出]
|
梁国祥 出资 270万人民币; [新增]翟剑 出资 30万人民币; [新增]
|
5 | 2019-09-23 | 联络员备案 |
孙树莲 *** 备案手机:***
|
梁国祥 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-09-23 | 章程备案 |
无
|
2019-09-19变更法定代表人、股东;备案新章程。
|
7 | 2019-09-23 | 财务负责人 |
孙树花 ***
|
张广聚 ***
|
8 | 2019-09-23 | 法定代表人变更 |
孙树莲
|
梁国祥
|
9 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张广聚 [退出]
|
翟剑 [新增]
|
10 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙树莲 [退出]
|
梁国祥 [新增]
|