序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝岩 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 封珍丽 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
封珍丽
|
|
2 |
郝玉明
|
|
3 |
郝岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年3月10日 至 2016年3月9日
|
2006年3月10日 至 2036年3月9日
|
2 | 2016-03-03 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郝岩 备案手机:*****
|