序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝玉莎 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝玉莎
|
|
2 |
郝忠生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 法定代表人变更 |
郝二生
|
郝玉莎
|
2 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝二生 [退出]
|
郝玉莎 [新增]
|
3 | 2020-08-10 | 投资人(股权)变更 |
郝二生 出资 100万人民币; [退出]
|
郝玉莎 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2016-06-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-06-28郝二生,货币出资100万元,出资时间2023年12月31日前。
|
5 | 2016-06-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
郝二生 出资 100万人民币;
|
郝二生 出资 100.0000万人民币;
|
6 | 2016-06-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郝二生 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-30 | 财务负责人 |
|
何菲菲
|