序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘钧 | 39.33761% | 890.041万人民币 |
2 | 刘超凡 | 30.59251% | 692.177万人民币 |
3 | 吕卓娜 | 5.80004% | 131.23万人民币 |
4 | 河北中兴物流股份有限公司工会委员会 | 3.80134% | 86.008万人民币 |
5 | 陆慧 | 2.96853% | 67.165万人民币 |
6 | 梁荣芳 | 2.9375% | 66.463万人民币 |
7 | 荆庆平 | 2.44651% | 55.354万人民币 |
8 | 武秀亭 | 2.10332% | 47.589万人民币 |
9 | 宋文强 | 1.81683% | 41.107万人民币 |
10 | 李静 | 1.73232% | 39.195万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘钧
|
|
2 |
吕卓娜
|
|
3 |
宋文强
|
|
4 |
李颖
|
|
5 |
刘超凡
|
|
6 |
陆慧
|
|
7 |
杨素霞
|
|
8 |
刘玉凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北中兴物流股份有限公司中兴商务大厦分公司
|
陆慧 | 2014-08-22 |
2 |
河北中兴物流股份有限公司服装广场分公司
|
袁兴美 | 2008-10-22 |
3 |
河北中兴物流股份有限公司鹿泉分公司
|
宋文强 | 2007-04-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁素榮 [退出]荆庆平 [退出]梁荣芳 [退出]
|
杨素霞 [新增]陆慧 [新增]刘玉凤 [新增]
|
2 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕卓娜宋文强刘钧李颖陆慧 [退出]
|
刘钧李颖吕卓娜宋文强刘超凡 [新增]
|
3 | 2020-10-30 | 联络员备案 |
备案手机:
|
张燕 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘钧
|
刘钧
|
5 | 2020-10-30 | 财务负责人 |
|
张燕 ***
|
6 | 2015-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕卓娜 [退出]
|
刘钧 [新增]
|
7 | 2015-07-16 | 经理备案 |
吕卓娜 [退出]
|
刘钧 [新增]
|
8 | 2015-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆慧吕卓娜刘钧李秋英 [退出]殷剑 [退出]
|
李颖 [新增]宋文强 [新增]吕卓娜刘钧陆慧
|
9 | 2015-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘钧 [退出]吕卓娜武秀亭 [退出]
|
吕卓娜
|
10 | 2015-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静 [退出]梁荣芳齐宝红 [退出]
|
荆庆平 [新增]梁素榮 [新增]梁荣芳
|