序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董成群 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 李青达 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董成群
|
|
2 |
李青达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏晓明 [退出]
|
李青达 [新增]
|
2 | 2014-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕小小 [退出]
|
董成群 [新增]
|
3 | 2014-10-21 | 监事备案 |
魏晓明 [退出]
|
李青达 [新增]
|
4 | 2014-10-21 | 投资人(股权)变更 |
吕小小; [退出]魏晓明; [退出]
|
董成群; [新增]李青达; [新增]
|
5 | 2014-10-21 | 董事备案 |
吕小小 [退出]
|
董成群 [新增]
|
6 | 2014-10-21 | 法定代表人变更 |
吕小小
|
董成群
|
7 | 2014-10-21 | 经理备案 |
吕小小 [退出]
|
董成群 [新增]
|
8 | 2014-10-21 | 章程备案 |
无
|
2014-10-20变更股东、法人
|
9 | 2014-09-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-09-10增加注册资本
|
10 | 2014-09-11 | 注册资本(金)变更 |
300万人民币
|
5000.0000万人民币( + 1566.66667% )
|