序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷吉雷 | 91.36364% | 301.5万人民币 |
2 | 闫会利 | 8.18182% | 27.0万人民币 |
3 | 陈亚宁 | 0.45455% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安晓光
|
|
2 |
陈亚宁
|
|
3 |
谷吉雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谷吉雷 [退出]
|
安晓光 [新增]
|
2 | 2015-12-21 | 法定代表人变更 |
谷吉雷
|
安晓光
|
3 | 2015-12-21 | 董事备案 |
谷吉雷 [退出]
|
安晓光 [新增]
|
4 | 2015-12-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
安晓光 备案手机:*****
|
5 | 2015-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小平 [退出]
|
陈亚宁 [新增]
|
6 | 2015-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谷吉雷
|
7 | 2015-09-14 | 经营范围变更 |
农业项目开****、农业科技开****、农业信息服务、农业种植,中药材种植,干鲜果品、面粉销售,节能灶具销售,机械维修;桃树、核桃、苹果树、国槐等林木种子的种植和经营(经营期限至2015年10月1日)。(法律、行政法规及国务院决定禁止或限制经营的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,未经批准不得经营)*****
|
农业项目开****、农业科技开****、农业信息服务,农业种植(含中药材种植),干鲜果品、面粉、节能灶具销售,机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2015-09-14 | 监事备案 |
李小平 [退出]
|
陈亚宁 [新增]
|
9 | 2015-09-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-08-30章程第五条修正为:谷吉雷以货币方式出资301.5万元,占注册资本的91.36%,出资时间为2011年5月9日;陈亚宁以货币方式出资1.5万元,占注册资本的0.45%,出资时间为2006年11月21日;闫会利以货币方式出资27万元,占注册资本的8.18%,出资时间为2006年11月21日。章程第三条经营范围修正为:农业项目开****、农业科技开****、农业信息服务,农业种植(含中药材种植),干鲜果品、面粉、节能灶具销售,机械维修。
|
10 | 2015-09-14 | 投资人(股权)变更 |
谷志强 出资 301.5万; [退出]李小平 出资 1.5万; [退出]赵洲 出资 27万; [退出]
|
谷吉雷 出资 301.5万人民币; [新增]陈亚宁 出资 1.5万人民币; [新增]闫会利 出资 27万人民币; [新增]
|