序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马雁 | 70% | 840.0万人民币 |
2 | 王欣 | 30% | 360.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马雁
|
|
2 |
王欣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北月辉环保科技有限公司威县分公司
|
王佳峰 | 2020-05-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 地址变更 |
河北省石家庄市裕华区槐安东路138-2号恒泰国际1211室
|
河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城10-1616室
|
2 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王岩 [退出]
|
马雁 [新增]
|
3 | 2019-12-20 | 投资人(股权)变更 |
马辉 出资 360万人民币; [退出]卢书龙 出资 480万人民币; [退出]王岩 出资 180万人民币; [退出]王鸿飞 出资 180万人民币; [退出]
|
马雁 出资 840万人民币; [新增]王欣 出资 360万人民币; [新增]
|
4 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢书龙 [退出]
|
马雁 [新增]
|
5 | 2019-12-20 | 财务负责人 |
王鸿飞 ***
|
马雁 ***
|
6 | 2019-12-20 | 法定代表人变更 |
王岩
|
马雁
|
7 | 2019-12-20 | 联络员备案 |
石凡 *** 备案手机:***
|
马雁 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-09-03 | 地址变更 |
石家庄市裕华区槐安东路138-2号恒泰国际1212室
|
河北省石家庄市裕华区槐安东路138-2号恒泰国际1211室
|
9 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
马辉
|
王岩
|
10 | 2019-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周会芬 [退出]
|
卢书龙 [新增]
|