序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘轲 | 100% | 80.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘轲
|
|
2 |
马丽静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-29 | 其他事项备案 |
刘轲 出资 80万人民币;
|
刘轲 出资 80.000000万人民币;
|
2 | 2020-05-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-28修改股东出资时间
|
3 | 2018-12-04 | 经营范围变更 |
大棚蔬菜、果树(育苗、育种除外)的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
苗木种植、销售;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马丽静
|
马丽静
|
5 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
温永旗 [退出]
|
刘轲 [新增]
|
6 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
赵灵珍
|
7 | 2016-03-23 | 法定代表人变更 |
温永旗
|
刘轲
|
8 | 2016-03-23 | 投资人(股权)变更 |
温永旗; [退出]
|
刘轲; [新增]
|
9 | 2016-03-23 | 监事备案 |
马丽静
|
马丽静
|
10 | 2016-03-23 | 董事备案 |
温永旗 [退出]
|
刘轲 [新增]
|