序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安旭 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安旭
|
|
2 |
孙铁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 投资人(股权)变更 |
安旭 出资 240万人民币;孙铁 出资 60万人民币; [退出]
|
安旭 出资 300( + 25% )万人民币;
|
2 | 2020-12-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-12-16 | 章程备案 |
无
|
2020-12-15新章程
|
4 | 2020-11-21 | 法定代表人变更 |
孙铁
|
安旭
|
5 | 2020-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安旭 [退出]
|
孙铁 [新增]
|
6 | 2020-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙铁 [退出]
|
安旭 [新增]
|
7 | 2020-11-21 | 章程备案 |
无
|
2020-11-20新章程
|
8 | 2019-11-25 | 投资人(股权)变更 |
次仁峰 出资 240万人民币; [退出]孙铁 出资 60万人民币;
|
安旭 出资 240万人民币; [新增]孙铁 出资 60万人民币;
|
9 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
次仁峰 [退出]
|
安旭 [新增]
|
10 | 2019-11-25 | 章程备案 |
无
|
2019-11-22新章程
|