序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杰 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杰
|
|
2 |
苗海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-12经营范围变更。
|
2 | 2021-08-18 | 经营范围变更 |
生物制品、保健品的技术研****;企业形象策划,企业营销策划,市场营销策划;会议及展览展示服务;市场调查(个人征信业务除外);设计、制作、代理国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生物制品、保健品的技术研****;企业形象策划,企业营销策划,市场营销策划;会议及展览展示服务;健康咨询(医疗诊疗除外);市场调查(个人征信业务除外);设计、制作、代理国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
郝雪燕 *** 备案手机:***
|
杨翠丽 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-07 | 投资人(股权)变更 |
成鹰飞 出资 10万人民币; [退出]
|
刘杰 出资 10.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2020-05-07 | 章程备案 |
无
|
2020-04-27股东、法定代表人变更。
|
6 | 2020-05-07 | 法定代表人变更 |
成鹰飞
|
刘杰
|
7 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
成鹰飞 [退出]
|
刘杰 [新增]
|
8 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
肖位华
|
成鹰飞
|
9 | 2019-08-15 | 投资人(股权)变更 |
肖位华 出资 10万人民币; [退出]
|
成鹰飞 出资 10万人民币; [新增]
|
10 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖位华 [退出]
|
成鹰飞 [新增]
|