序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华电新能源集团股份有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白雪飞
|
|
2 |
何勇超
|
|
3 |
孙海航
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华电唐山风电有限公司海港分公司
|
秦勇 | 2015-09-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2021-12-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-20公司类型、股东变更
|
3 | 2021-12-21 | 投资人(股权)变更 |
华电国际电力股份有限公司 出资 2000万人民币; [退出]
|
华电福新能源****展有限公司 出资 2000万人民币; [新增]
|
4 | 2021-02-24 | 法定代表人变更 |
李海鹏
|
白雪飞
|
5 | 2021-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海鹏 [退出]
|
白雪飞 [新增]
|
6 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦勇 [退出]
|
李海鹏 [新增]
|
7 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
秦勇
|
李海鹏
|
8 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗荣辉 [退出]
|
孙海航 [新增]
|
9 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦勇 [退出]
|
何勇超 [新增]
|
10 | 2018-04-03 | 法定代表人变更 |
边杰
|
秦勇
|