序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨淑玲 | 50% | 1000万人民币 |
2 | 艾丽军 | 50% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨淑玲
|
|
2 |
艾丽军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-08 | 经营期限 |
2003年7月3日 至 2023年7月3日
|
2003年7月3日 至 2033年7月2日
|
2 | 2018-08-08 | 投资人(股权)变更 |
杨淑玲 出资 1000万人民币;王翠平 出资 1000万人民币; [退出]
|
杨淑玲 出资 1000万人民币;艾丽军 出资 1000万人民币; [新增]
|
3 | 2018-08-08 | 法定代表人变更 |
王翠平
|
杨淑玲
|
4 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨淑玲
|
5 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨淑玲 [退出]
|
艾丽军 [新增]
|
6 | 2006-01-29 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1130
|
7 | 2006-01-29 | 名称变更 |
唐山市瑞泰隆商贸有限公司
|
唐山瑞泰隆商贸有限公司
|
8 | 2006-01-29 | 法定代表人变更 |
杨淑玲
|
徐怀芝
|
9 | 2003-10-29 | 注册资本变更 |
50.0
|
2000( + 3900% )
|
10 | 2003-10-29 | 法定代表人变更 |
郭顺礼
|
杨淑玲
|