序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郗丽娜 | 55% | 33.0万人民币 |
2 | 郑涛 | 40% | 24.0万人民币 |
3 | 李伟超 | 5% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郗丽娜
|
|
2 |
郑涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 经营期限 |
2012年10月29日 至 2022年3月19日
|
2012年10月29日 至 长期
|
2 | 2021-06-22 | 法定代表人变更 |
郑涛
|
郗丽娜
|
3 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑涛 [退出]
|
郗丽娜 [新增]
|
4 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郗丽娜 [退出]
|
郑涛 [新增]
|
5 | 2021-02-23 | 法定代表人变更 |
郗丽娜
|
郑涛
|
6 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑涛 [退出]
|
郗丽娜 [新增]
|
7 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郗丽娜 [退出]
|
郑涛 [新增]
|
8 | 2016-01-12 | 财务负责人 |
|
王惠贤
|
9 | 2016-01-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
郑涛 出资 27万人民币;郗丽娜 出资 33万人民币;
|
李伟超 出资 3万人民币;郑涛 出资 24万人民币;郗丽娜 出资 33万人民币;
|
10 | 2016-01-12 | 投资人(股权)变更 |
郑涛;郗丽娜;
|
郑涛;郗丽娜;李伟超; [新增]
|