序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张秀恩 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 范明亮 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范明亮
|
|
2 |
张秀恩
|
|
3 |
李雪娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范明亮 备案手机:*****
|
2 | 2016-11-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年1月11日 至 2018年12月31日
|
2013年1月11日 至 2036年10月8日
|
3 | 2016-11-01 | 法定代表人变更 |
范明亮
|
范明亮
|
4 | 2016-11-01 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李雪娜 出资 50万;范明亮 出资 50万;
|
张秀恩 出资 50万人民币;范明亮 出资 50万人民币;
|
5 | 2013-03-18 | 经营期限 |
2013-01-11,2013-12-31
|
2013-01-11,2018-12-31
|