序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔建丽 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李子月
|
|
2 |
崔建丽
|
|
3 |
杨文芹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔建丽 [退出]
|
李子月 [新增]
|
2 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王乃石 [退出]
|
杨文芹 [新增]
|
3 | 2021-06-02 | 章程备案 |
无
|
2021-06-01重新制定新的公司章程。
|
4 | 2021-06-02 | 法定代表人变更 |
崔建丽
|
李子月
|
5 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
肖孟颖 *** 备案手机:***
|
李子月 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-03-29 | 经营期限 |
2010年4月16日 至 长期
|
2010年4月16日 至 2030年4月15日
|
7 | 2018-03-29 | 联络员备案 |
白鸿 *** 备案手机:***
|
肖孟颖 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-03-29 | 财务负责人 |
白鸿 ***
|
肖孟颖 ***
|
9 | 2018-03-29 | 地址变更 |
唐山路北区57号小区(建设路82号512房间)
|
河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇复兴东大街28号
|
10 | 2016-03-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010年4月16日 至 2016年2月24日
|
2010年4月16日 至 长期
|