序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高宗雅 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 么印军 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高宗雅
|
|
2 |
么印军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
崔云锁
|
高宗雅
|
2 | 2021-10-20 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔云锁 [退出]
|
高宗雅 [新增]
|
4 | 2021-10-20 | 投资人(股权)变更 |
崔云锁 出资 45万人民币; [退出]么印军 出资 5万人民币;
|
高宗雅 出资 45万人民币; [新增]么印军 出资 5万人民币;
|
5 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙素玲 [退出]
|
么印军 [新增]
|
6 | 2019-12-20 | 投资人(股权)变更 |
崔云锁 出资 45万人民币;孙素玲 出资 5万人民币; [退出]
|
崔云锁 出资 45万人民币;么印军 出资 5万人民币; [新增]
|
7 | 2015-12-14 | 注册资本(金)变更 |
20万人民币
|
50.0000万人民币( + 150% )
|
8 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
|
陈瑞英
|
9 | 2015-12-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010年1月4日 至 2015年12月20日
|
2010年1月4日 至 长期
|
10 | 2015-12-14 | 联络员备案 |
|
崔云锁
|