序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京首钢实业集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦光武
|
|
2 |
孟令玺
|
|
3 |
吕加善
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
迁安首实包装服务有限公司唐山曹妃甸分公司
|
王海涛 | 2019-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 法定代表人变更 |
孟庆江
|
焦光武
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆江 [退出]
|
焦光武 [新增]
|
3 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟令玺 [退出]孟庆江焦光武 [退出]王丙刚 [退出]闫才小 [退出]
|
孟庆江
|
4 | 2021-12-07 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张慧 [退出]郭计东 [退出]吕加善
|
吕加善
|
6 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭计东高嘉力 [退出]张慧
|
张慧郭计东吕加善 [新增]
|
7 | 2020-04-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-03第一章第十一条;第六章第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条;第七章第四节第四十一条
|
8 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆江 [退出]
|
孟令玺 [新增]
|
9 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丙刚孟令玺闫才小孟庆江王树芳 [退出]
|
孟令玺孟庆江闫才小王丙刚焦光武 [新增]
|
10 | 2019-09-23 | 法定代表人变更 |
王树芳
|
孟庆江
|