序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚子军 | 3000.0万人民币 | |
2 | 樊建新 | 40% | 2400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵本来
|
|
2 |
樊建新
|
|
3 |
姚子军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊建新 [退出]
|
赵本来 [新增]
|
2 | 2017-11-15 | 经理备案 |
樊建新 [退出]
|
赵本来 [新增]
|
3 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
樊建新
|
赵本来
|
4 | 2014-07-02 | 投资人(股权)变更 |
熊瑞军; [退出]姚子军;
|
樊建新; [新增]姚子军;
|
5 | 2014-07-02 | 经营范围变更 |
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2016年5月26日);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2016年5月26日);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
6 | 2014-07-02 | 法定代表人变更 |
熊瑞军
|
樊建新
|
7 | 2013-06-17 | 其他事项备案 |
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2013年7月1日)*
|
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2016年5月26日)*
|
8 | 2013-06-17 | 其他事项备案 |
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2013年7月1日);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2016年5月26日);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
9 | 2012-05-08 | 其他事项备案 |
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2013年7月1日)、货物进出口业务(国家限制或禁止的项目除外);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2013年7月1日);铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材批****、零售*
|
10 | 2011-04-20 | 其他事项备案 |
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2010年7月1日)*
|
煤炭洗选(凭环保许可证经营)、煤炭批****(有效期至2013年7月1日)*
|