序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于佳 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于佳
|
|
2 |
王长宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-18 | 联络员备案 |
于佳 备案手机:*****
|
何强 备案手机:*****
|
2 | 2017-08-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年3月6日 至 2017年2月28日
|
2012年3月6日 至 长期
|
3 | 2017-08-18 | 财务负责人 |
李建勋
|
何芳
|
4 | 2016-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建勋 [退出]
|
王长宏 [新增]
|
5 | 2016-01-11 | 监事备案 |
李建勋 [退出]
|
王长宏 [新增]
|
6 | 2016-01-11 | 财务负责人 |
|
李建勋
|
7 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于佳 备案手机:*****
|
8 | 2016-01-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-01-11 | 股东(****起人)认缴出资额 |
于佳 出资 4万;李建勋 出资 1万;
|
于佳 出资 5万人民币;
|
10 | 2016-01-11 | 经营范围变更 |
汽车租赁;礼仪庆典服务;会议及展览服务(国家法律、行政法规禁止的项目除外;国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
汽车租赁;礼仪庆典服务;会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) **
|