序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山中和实业集团有限公司 | 60% | 900.0万人民币 |
2 | 李毅成 | 40% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗建峰
|
|
2 |
李毅成
|
|
3 |
李毅刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 地址变更 |
唐山路北区缸窑路33-1号
|
唐山路北区缸窑路33-1号
|
2 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李毅成 [退出]
|
罗建峰 [新增]
|
3 | 2017-10-23 | 法定代表人变更 |
李毅成
|
罗建峰
|
4 | 2017-10-23 | 经理备案 |
李毅成 [退出]
|
罗建峰 [新增]
|
5 | 2017-05-18 | 经营范围变更 |
日用陶瓷、耐火材料制造、销售;卫生陶瓷、建材(石灰、木材除外)、办公用品批****、零售;日用陶瓷进出口业务。*
|
日用陶瓷、耐火材料制造、销售;卫生陶瓷、建材(石灰、木材除外)、办公用品批****、零售;日用陶瓷进出口业务;机械设备租赁、房屋租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁菲 [退出]
|
李毅成 [新增]
|
7 | 2015-10-12 | 联络员备案 |
|
沙飞
|
8 | 2015-10-12 | 经理备案 |
丁菲 [退出]
|
李毅成 [新增]
|
9 | 2015-10-12 | 法定代表人变更 |
丁菲
|
李毅成
|
10 | 2015-10-12 | 董事备案 |
丁菲 [退出]
|
李毅成 [新增]
|