序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建军 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 孟庆妍 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建军
|
|
2 |
冯敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗良刚 [退出]
|
冯敏 [新增]
|
3 | 2021-04-20 | 地址变更 |
唐山市高新区詹官屯村(租赁期限至2020年10月31日)
|
唐山市高新区詹官屯村
|
4 | 2021-04-20 | 财务负责人 |
|
杨建 ***
|
5 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
陈洪华
|
刘建军
|
6 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈洪华 [退出]
|
刘建军 [新增]
|
7 | 2021-04-20 | 投资人(股权)变更 |
陈洪华 出资 50万人民币; [退出]
|
刘建军 出资 45万人民币; [新增]孟庆妍 出资 5万人民币; [新增]
|
8 | 2017-12-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年8月4日 至 2017年3月30日
|
2008年8月4日 至 长期
|
9 | 2017-12-06 | 住所变更 |
高新区创业中心创新大厦F305号
|
唐山市高新区詹官屯村(租赁期限至2020年10月31日)
|
10 | 2017-01-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|