序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山市银城房地产开****有限公司 | 52.4% | 2620万人民币 |
2 | 唐山市银城建筑工程有限公司 | 40% | 2000万人民币 |
3 | 唐山市丰润区国有资产经营有限公司 | 7.6% | 380万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴海明
|
|
2 |
于国生
|
|
3 |
石磊
|
|
4 |
张圆
|
|
5 |
刘俊艳
|
|
6 |
蔡立娟
|
|
7 |
马艳英
|
|
8 |
康桂娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-15 | 投资人(股权)变更 |
唐山市银城建筑工程有限公司 出资 2000万人民币; [退出]唐山市丰润区国有资产经营有限公司 出资 380万人民币;唐山市银城房地产开****有限公司 出资 2620万人民币;
|
唐山市丰润区国有资产经营有限公司 出资 2550( + 571.05263% )万人民币;唐山市银城房地产开****有限公司 出资 2450( - 6.48855% )万人民币;
|
2 | 2022-09-15 | 法定代表人变更 |
刘树森
|
吴海明
|
3 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡立娟
|
蔡立娟马艳英 [新增]
|
4 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康桂娟 [退出]于国生刘俊艳刘树森 [退出]付晓政 [退出]
|
于国生吴海明 [新增]张圆 [新增]刘俊艳石磊 [新增]
|
5 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康桂娟
|
康桂娟
|
6 | 2022-06-10 | 经营范围变更 |
贷款担保、工程履约担保(许可证有效期至2023年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
贷款担保、工程履约担保(许可证有效期至2023年3月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2022-06-10 | 经营期限 |
2002年7月10日 至 2022年7月10日
|
2002年7月10日 至 长期
|
8 | 2018-04-16 | 经营范围变更 |
贷款担保、工程履约担保(有效期至2018年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
贷款担保、工程履约担保(许可证有效期至2023年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-03-29 | 经营范围变更 |
贷款担保、工程履约担保(有效期至2017年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
贷款担保、工程履约担保(有效期至2018年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-04-14 | 经营范围变更 |
贷款担保、工程履约担保(有效期至2016年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
贷款担保、工程履约担保(有效期至2017年3月20日)(公司住所有效期至2022年06月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|