序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国超 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 刘玉梅 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国超
|
|
2 |
刘玉梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 财务负责人 |
刘玉梅 ***
|
张微微 ***
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇 [退出]
|
刘国超 [新增]
|
3 | 2021-09-27 | 联络员备案 |
刘玉梅 *** 备案手机:***
|
刘国超 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
管丽娜 [退出]
|
刘玉梅 [新增]
|
5 | 2021-09-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-27第一章第四条、公司法定代表人;第三章第九条、公司股东姓名、出资时间。
|
6 | 2021-09-27 | 投资人(股权)变更 |
李勇 出资 60万人民币; [退出]管丽娜 出资 40万人民币; [退出]
|
刘国超 出资 60万人民币; [新增]刘玉梅 出资 40万人民币; [新增]
|
7 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
李勇
|
刘国超
|
8 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李勇 [退出]李勇 [退出]
|
刘国超 [新增]刘国超 [新增]
|
9 | 2021-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-11第一章第六条、公司营业期限。
|
10 | 2021-08-11 | 经营期限 |
2001年8月10日 至 2021年8月9日
|
2001年8月10日 至 2051年8月9日
|