序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘云生 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 马秀红 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘云生
|
|
2 |
马秀红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-03 | 经营期限 |
2008年4月3日 至 2018年4月2日
|
2008年4月3日 至 2028年4月2日
|
2 | 2016-03-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘云生 备案手机:*****
|
3 | 2016-03-22 | 财务负责人 |
|
刘文
|
4 | 2010-04-15 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***7381,刘云田,80.0,***,刘云生,120.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,刘云生,120.0( - 98.3742% ),***,马秀红,80.0
|