序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄井祥 | 126.5625万人民币 | |
2 | 黄井全 | 126.5625万人民币 | |
3 | 黄井利 | 70.3125万人民币 | |
4 | 岳术华 | 70.3125万人民币 | |
5 | 黄永丰 | 12.5% | 62.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄井祥
|
|
2 |
黄井利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 经营范围变更 |
农机具及配件 矿山配件 制造※
|
农机具及配件 矿山配件 制造;货物进出口
|
2 | 2019-04-15 | 投资人(股权)变更 |
黄永丰 出资 62.5万人民币;黄井全 出资 140.625万人民币;黄井祥 出资 140.625万人民币;黄井利 出资 78.125万人民币;岳术华 出资 78.125万人民币;
|
黄永丰 出资 62.5万人民币;黄井全 出资 140.625万人民币;黄井祥 出资 140.625万人民币;黄井利 出资 78.125万人民币;岳术华 出资 78.125万人民币;
|
3 | 2019-04-15 | 经营期限 |
1999年8月29日 至 2019年8月29日
|
1999年8月29日 至 长期
|
4 | 2018-03-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
黄井华; [退出]黄井全;黄井祥;黄井利;
|
黄永丰; [新增]黄井全;黄井祥;黄井利;岳术华; [新增]
|
5 | 2018-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄井华 [退出]黄井全 [退出]黄井华 [退出]
|
黄井利 [新增]
|
6 | 2018-03-06 | 投资人(股权)变更 |
黄井华 出资 12.5万人民币; [退出]黄井全 出资 12.5万人民币;黄井祥 出资 12.5万人民币;黄井利 出资 12.5万人民币;
|
黄永丰 出资 62.5万人民币; [新增]黄井全 出资 140.625( + 1025% )万人民币;黄井祥 出资 140.625( + 1025% )万人民币;黄井利 出资 78.125( + 525% )万人民币;岳术华 出资 78.125万人民币; [新增]
|
7 | 2018-03-06 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2015-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄井祥 [退出]
|
黄井华 [新增]
|
9 | 2015-09-10 | 监事备案 |
黄井祥 [退出]
|
黄井华 [新增]
|
10 | 2015-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2015-09-08第十七条 公司不设董事会,设执行董事一人,由黄井祥担任,执行董事由股东会选举产生,执行董事为公司法定代表人。第二十一条 公司不设监事会,设监事1人,由黄井华担任。; 2015-09-08第十七条 公司不设董事会,设执行董事一人,由黄井祥担任,执行董事由股东会选举产生,执行董事为公司法定代表人。第二十一条 公司不设监事会,设监事1人,由黄井华担任。
|