序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山市人民政府外事办公室 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市中国旅行社鹭港营业部
|
张小光 | 2013-08-21 |
2 |
唐山市中国旅行社凤凰山营业部
|
王春梅 | 2006-12-15 |
3 |
唐山市中国旅行社丰润区营业部
|
徐军 | 2004-06-09 |
4 |
唐山市中国旅行社遵化营业部
|
才鑫 | 2004-05-29 |
5 |
唐山市中国旅行社玉田营业部
|
常树义 | 2004-03-03 |
6 |
唐山市中国旅行社丰南营业部
|
刘亚明 | 2003-11-30 |
7 |
唐山市中国旅行社唐山酒家营业部
|
廖卓珺 | 2002-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 法定代表人变更 |
林力
|
林力
|
2 | 2021-12-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997年3月26日 至 2014年3月30日
|
1997年3月26日 至 长期
|
3 | 2017-01-16 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
无
|
4 | 2017-01-16 | 撤销分支机构变更 |
无
|
无
|