序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 项素君 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 翟象峰 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟象峰
|
|
2 |
项素君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 经营期限 |
2016年3月14日 至 2022年2月28日
|
2016年3月14日 至 2023年2月28日
|
2 | 2019-01-14 | 经营期限 |
2016年3月14日 至 2019年2月18日
|
2016年3月14日 至 2022年2月28日
|