序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张鹏 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 毕宇广 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张鹏
|
|
2 |
吕辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 经营范围变更 |
焊管、形钢加工销售;农业温室大棚及配件制作销售;钢材批****零售******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
焊管、形钢加工销售;农业温室大棚及配件制作销售;钢材批****零售;道路货物运输(不含危险货物)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毕宇广 [退出]
|
张鹏 [新增]
|
3 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
毕宇广
|
张鹏
|
4 | 2020-09-16 | 法定代表人变更 |
李亚军
|
毕宇广
|
5 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚军 [退出]
|
毕宇广 [新增]
|
6 | 2019-11-28 | 投资人(股权)变更 |
张鹏 出资 100万人民币;
|
张鹏 出资 95( - 5% )万人民币;毕宇广 出资 5万人民币; [新增]
|
7 | 2019-11-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2019-11-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张鹏;
|
张鹏;毕宇广; [新增]
|
9 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
张鹏
|
李亚军
|
10 | 2016-12-16 | 经营范围变更 |
焊管生产销售******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
焊管、形钢加工销售;农业温室大棚及配件制作销售;钢材批****零售******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|